Rene Gansauge to take over leadership of the Mechatronics division
Effective January 1, 2018, Rene Gansauge (43) has been appointed CEO on the Management Boards of Pierburg GmbH and Pierb…
Effective January 1, 2018, Rene Gansauge (43) has been appointed CEO on the Management Boards of Pierburg GmbH and Pierb…
Mit Wirkung zum 1. Januar 2018 ist Rene Gansauge (43) zum Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Pierburg GmbH und der…
After 17 successful years with the Technology Group Rheinmetall, Dr. Peter Merten (63) stepped down as of July 31, 2017,…
Nach 17-jähriger erfolgreicher Tätigkeit im Technologiekonzern Rheinmetall hat Dr. Peter Merten (63) zum 31. Juli 2017 s…
Am 25. März tagte die Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken im Heilbronner Haus der Wirtschaft (IHK). Beschlossen wu…
Die in Neuss ansässige Mechatronics-Sparte des Neckarsulmer Automobilzulieferers KSPG AG wird ab dem 01.03.2014 von Olaf…
Knapp 49.000 der IHK Heilbronn-Franken zugehörige Unternehmen waren vom 11. September bis 1. Oktober 2012 zur Wahl der I…
In seiner heutigen Sitzung hat sich der neue mitbestimmte Aufsichtsrat der Läpple AG konstituiert. Die Mitglieder des Au…