Dr. Hönle AG: Robert Stark wird neuer Finanzvorstand der Dr. Hönle AG
Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle hat in der Sitzung vom 02.08.2024 beschlossen, Robert Stark mit Wirkung zum 01.10.2024 zu…
Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle hat in der Sitzung vom 02.08.2024 beschlossen, Robert Stark mit Wirkung zum 01.10.2024 zu…
Dr. Markus Arendt hat, wie geplant, am 1. Mai 2024 seine Tätigkeit als Vorstand bei der Dr. Hönle AG aufgenommen. Er fol…
Wie in der letzten Kapitalmarktmitteinung kommuniziert, geht der Vorstand weiterhin davon aus, dass es in der zweiten G…
Der Gründer und CEO der SVS-Vistek GmbH, Walter Denk, hat sich zum Jahresende 2023 in den wohlverdienten Ruhestand verab…
Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG hat heute dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, bei der Tochtergesellschaft Raesch Q…
- Dr. Markus Müller, CTO der DEUTZ AG, als Interims-Geschäftsführer bei Torqeedo - Langjähriger Geschäftsführer Dr. Ralf…
Heute veröffentlicht der Innovationsführer für intelligente Audioanalyse audEERING eine Gegenüberstellung der Stimmen un…
Torqeedo, Weltmarktführerin für marine Elektromobilitätslösungen, feierte am 30. Juni 2021 die Grundsteinlegung für ihr…
Gleich zu Beginn des Jahres hat das Veranstaltungstechnik-Unternehmen LIMELIGHT aus Gilching sein Personal verstärkt. M…
RUAG Aerostructures wurde am SQIP (Supply Chain & Quality Improvement Program) Day 2019, welcher von Airbus in Toulouse…